Das Board of Directors ist das höchste Entscheidungsgremium der europäischen Allianz. Es setzt sich u.a. aus den Rektor*innen und Präsident*innen der 10 ENHANCE-Partneruniversitäten zusammen.
Stephan Völker wurde am 26. Januar 2022 vom Erweiterten Akademischen Senat der TU Berlin zum 1. Vizepräsidenten gewählt. Seine Amtszeit beginnt am 1. April 2022 und dauert vier Jahre. Zu seinem Ressort gehören die Themen Forschung und Berufungen. Als 1. V
zum Artikel gehenDas Kuratorium hat am 17. Dezember 2021 die Nominationen von Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann (im Team von Prof. Dr. Ulrike Woggon) und Prof. Dr.-Ing. Stephan Völker (im Team von Prof. Dr. Geraldine Rauch) für das Amt der*des 1. Vizepräsident*in zustimm
zum Artikel gehenAm 8. Dezember 2021 hat der Akademische Senat der TU Berlin weitere TU-Mitglieder für die Ämter der Vizepräsident*innen nominiert.Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann bekam von den Senator*innen 15 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen bei 7 Enthaltungen. Prof. Dr.-In
zum Artikel gehenGeraldine Rauch (rechts im Bild) hat heute, am 30. März 2022, ihre Ernennungsurkunde zur Präsidentin der TU Berlin aus der Hand der Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote bekommen. Die Charité-Professorin tritt ihr Amt am 1. April 2022 an, ebenso die drei Viz
zum Artikel gehenDrei Kandidat*innen hat der Akademische Senat der TU Berlin im 13. Oktober 2021 für die Wahl in das Amt der*des Präsident*in nominiert. Beworben hatten sich die Charité-Wissenschaftlerin Prof. Dr. Geraldine Rauch, der amtierende Präsident der TU Berlin Pr
zum Artikel gehen